Hanes ariannol CYMRYD RHAN

Rhif yr elusen: 517090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.71m £1.84m £1.41m £1.37m £789.20k
Cyfanswm gwariant £1.92m £1.69m £1.25m £1.43m £982.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.68m £1.60m £1.21m £1.13m £627.33k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.01k N/A £194.49k £44.15k £40.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £27.31k £166.24k £195.68k £44.15k £40.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.68m £1.60m £1.21m £1.33m £748.27k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £74 £0 £315 £315 £0
Incwm - Arall £0 £72.65k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.92m £1.69m £1.25m £1.43m £982.38k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £8.13k £6.49k £6.64k £9.06k £6.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0