Ymddiriedolwyr REKINDLE SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 1192950

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Williams | Cadeirydd | 13 September 2019 |
|
|
||||
Sinead Andrews | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Sadhana Narayanan | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
AUBREY ROGERS | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Nuh Hakim-Okomi | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Akeim Mundell | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Francisca Quansah | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Darren Crosdale | Ymddiriedolwr | 13 September 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.