EMILIANI TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Emiliani Trust has been supporting underprivileged children and orphans in Zimbabwe in their education programs by paying their school fees and providing them with school wear, books, and the necessary equipment to enable them to attain education. Emiliani Trust works with unpaid volunteers such as school heads, religious organizations, and community leaders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2021: CIO registration
- EMILIANI (Enw blaenorol)
- GEMINI TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsitsi Chigogo | Cadeirydd | 05 January 2021 |
|
|
||||
Hazviteedzwe Chimbetete | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
nyaradzai Eunice Chiwaye | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Cleophus Chinonje Chiwaya | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Emmanuel Kamhara | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54k | £2.59k | £2.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.22k | £2.44k | £2.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Mai 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF UNDERPRIVILEGED CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ORPHANS LIVING IN ZIMBABWE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT TOWARDS EDUCATIONAL PROGRAMMES, ACTIVITIES, CLOTHES (INCLUDING SCHOOL UNIFORMS AND SHOES) AND EQUIPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 CAMLET GROVE
STANTONBURY FIELDS
MILTON KEYNES
MK14 6TD
- Ffôn:
- 07429543134
- E-bost:
- tsitsichigogo@gmail.com
- Gwefan:
-
emilianitrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window