ymddiriedolwyr LEICESTER AREA QUAKER MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN
Rhif yr elusen: 1192277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Margaret Dnes | Ymddiriedolwr | 10 January 2021 |
|
|
||||
David Robert Frank Walker | Ymddiriedolwr | 08 November 2020 |
|
|||||
Margery Anne Fishenden | Ymddiriedolwr | 08 November 2020 |
|
|
||||
Bridget Arregger | Ymddiriedolwr | 08 November 2020 |
|
|
||||
Dr Nicholas John Matthews | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|||||
James Stuart Deane | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Hilary Ruth Ludlow | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.