ymddiriedolwyr THE BRIDGE PLUS+ LIMITED
Rhif yr elusen: 1198642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (71 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Ronald Turner | Cadeirydd | 06 January 2020 |
|
|
||||
Nicholas Rennie | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Judith Ekirapa Omasete | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Luxley Musoni | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
||||
Jacques M'vita Kalume | Ymddiriedolwr | 08 March 2012 |
|
|
||||
Pa Musa Jobarteh | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.