Ymddiriedolwyr LEEDS FESTIVAL CHORUS
Rhif yr elusen: 517127

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Huw Coltman | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Andrew Kenneth Charles Smith | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Caroline Stanyard | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Alexandra Palmer | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Mark Foren | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr James William David Moxon | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Emma Frances Elgie | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
FIONA KIRKBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.