Hanes ariannol THE PENNY DAVIS MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 517137
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £5 £5 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A