IVYBRIDGE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ivybridge Methodist Church exists to fulfil the Great Commission of Jesus Christ by making more disciples. We seek to show His great love for us through our words and actions. For more information see www.ivybridgemethodistchurch.co.uk All welcome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £319 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2020: Cofrestrwyd
- IMC (Enw gwaith)
- IVYBRIDGE METHODIST CHURCH TRUSTEES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Amanda Suzanne Roper | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Thomas Cole | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Helen Martin | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Anna Chalk | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Madeline Allen | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Lindsey Reid | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Maureen Scoble | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||
STEPHEN EDMUND GILL | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|||||
Robin Richard Erimar DUCKERING | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Judy Stean Jago | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Christine Marion Gentle | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Sara Jane Hladkij | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Lynn Theresa Allen | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Reginald Gordon MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
Christopher George Phillips | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
Andrew James Phillips | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
||||
Dave Rowe | Ymddiriedolwr | 01 June 2008 |
|
|
||||
DOROTHY CAROLE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 01 January 1996 |
|
|||||
VALERIE MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 01 June 1979 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.05k | £110.62k | £100.68k | £120.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.70k | £94.31k | £84.08k | £97.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.84k | £1.23k | £2.45k | £319 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IVYBRIDGE METHODIST CHURCH
FORE STREET
IVYBRIDGE
DEVON
PL21 9AB
- Ffôn:
- 01752651910
- E-bost:
- imc.treasurer.trustee@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window