MANDALA YOGA ASHRAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To teach residential and online courses/ retreats on the profound teachings of yoga, meditation, advaita and tantra. Also to serve as a residential centre in which yoga practitioners can stay and go deeper in their self-understanding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Sbaen
- Sweden
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Hydref 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 326847 MANDALA YOGA ASHRAM
- 19 Gorffennaf 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra O'Shea | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas David Edge | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||
Lisa Daymond-King | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Russell Smithers | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
||||
ABHAYA RUPA | Ymddiriedolwr | 13 April 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.95k | £300.89k | £279.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.49k | £218.72k | £280.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Jul 2021 as amended on 15 Jun 2022 as amended on 15 Jun 2022 as amended on 07 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE PRACTICE AND PRINCIPLES OF YOGA, AND TO MAINTAIN AND IMPROVE THE STANDARD OF TEACHING OF YOGA. (B) TO PROMOTE AND ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE STUDY AND PRACTICE OF AND RESEARCH INTO THE THERAPEUTIC EFFECTS OF YOGA AS A MEANS OF IMPROVING THE MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL HEALTH OF THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PANTYPISTYLL
LLANSADWRN
LLANWRDA
SA19 8NR
- Ffôn:
- 01558685358
- E-bost:
- info@mandalayogaashram.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window