ymddiriedolwyr CONTINUO FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1194382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelayia Tina Vadaneaux | Cadeirydd | 03 December 2020 |
|
|
||||
Vincenzo Tuozzo | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Riitta Liisa Hirvonen | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Benedict Patrick Vanderspar | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Tom Weisselberg | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|||||
Stephen John Uhlig | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Robert Francis Thomas Binyon | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.