ymddiriedolwyr HARROW CYCLE HUB
Rhif yr elusen: 1193039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronica Margaret Chamberlain | Cadeirydd | 14 November 2020 |
|
|
||||
Delani Nanthathayalan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
John Jack Rome | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Cllr Paul Osborn | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Farah Juma | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Karl Edward Howe | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.