THE HAVEN PARROT RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We rescue and rehabilitate parrots in need of help or a new home for whatever reason and provide help to the public when they can no longer manage their birds . We provide education and advice to assist the public in keeping their birds and promote good husbandry and humane care and understanding of these birds . We also take in found birds and try to reunite them with their keepers .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Little | Cadeirydd | 03 December 2020 |
|
|
||||
Sarah Westwood | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rebecca Bott | Ymddiriedolwr | 10 January 2021 |
|
|
||||
John Byrd | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.44k | £19.38k | £29.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.20k | £18.55k | £32.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF PARROTS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS THEM, IN PARTICULAR BY: A) PROVIDING FACILITIES FOR THEIR RECEPTION, CARE, TREATMENT AND REHABILITATION AND, WHERE APPROPRIATE, MAKING ARRANGEMENTS TO REHOME THEM; B) OFFERING ADVICE AND INFORMATION ON RESPONSIBLE OWNERSHIP AND ISSUES CONCERNING THE BEHAVIOUR, HEALTH AND WELLBEING OF PARROTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 DORDON ROAD
DORDON
TAMWORTH
STAFFORDSHIRE
B78 1QN
- Ffôn:
- 07973261377
- E-bost:
- Thehavenparrotrescue@gmail.com
- Gwefan:
-
Www.thehavenparrotrescue.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window