THYMICUK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a support network for patients with thymic cancers. We also advocate on their behalf.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Ruddock | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|
||||
Marrika Colvin | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr Heidrun Bien | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91k | £13.32k | £16.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £755 | £758 | £751 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT PEOPLE AFFECTED BY THYMIC CANCERS, AND TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE AND ACCESS TO AVAILABLE TREATMENTS FOR PATIENTS WITH THYMIC CANCERS IN THE UK. WE WILL ENDEAVOUR TO DO THIS BY: A. IDENTIFYING PATIENTS WITH THYMIC CANCERS AND OFFERING SUPPORT THROUGHOUT THEIR JOURNEY. B. PROVIDING INFORMATION RESOURCES FOR PATIENTS, CARERS AND MEDICAL PROFESSIONALS SUCH AS LISTING AVAILABLE TREATMENTS, CLINICAL TRIALS AND THE LOCATION OF THYMIC CANCER SPECIALISTS IN THE UK. C. RAISING AWARENESS OF THYMIC CANCERS AMONGST THE GENERAL PUBLIC AND MEDICAL PROFESSIONALS. D. PROMOTING RESEARCH INTO THE CAUSES, DETECTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT OF THYMIC CANCERS. E. LIAISING WITH RELEVANT ORGANISATIONS SUCH AS THE BRITISH THORACIC ONCOLOGY GROUP (BTOG), INTERNATIONAL THYMIC MALIGNANCY INTEREST GROUP (ITMIG) AND THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY FOR THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE AND TREATMENT OF THYMIC CANCERS. F. LIAISING WITH AND INFLUENCING KEY HEALTH DECISION MAKERS SUCH AS NICE AND THE NHS IN THE UK. G. FACILITATING FUNDRAISING TO PROMOTE THE ABOVE OBJECTIVES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 WORCESTER ROAD
LONDON
E17 5QR
- Ffôn:
- 02085233468
- E-bost:
- hello@thymicuk.org
- Gwefan:
-
thymicuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window