Dogfen lywodraethu FLOWERS NORTH WEST
Rhif yr elusen: 517215
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 OCTOBER 1985 AS AMENDED OCTOBER 1992, 31 OCTOBER 1994, 30 OCTOBER 1995, 11 NOVEMBER 2002 AND 12 NOVEMBER 2007 AS AMENDED ON 25 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE ART OF FLOWER ARRANGING AND RELATED SUBJECTS IN THE NORTH WEST AND TO FURTHER ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CUMBRIA, LANCASHIRE, GREATER MANCHESTER, MERSEYSIDE (EXCLUDING THE AREA WEST OF THE MERSEY) AND THE ISLE OF MAN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.