Hanes ariannol HORTICAP
Rhif yr elusen: 517234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £490.54k | £537.52k | £557.26k | £733.17k | £979.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £446.59k | £485.93k | £501.92k | £756.26k | £950.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £247.53k | £244.97k | £218.38k | £226.43k | £248.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.40k | £8.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £65.24k | £119.19k | £60.08k | £90.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £244.97k | £218.38k | £226.43k | £248.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.88k | £3.01k | £1.31k | £1.32k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £223.42k | £216.68k | £445.34k | £638.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £310.73k | £320.75k | £375.75k | £420.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.72k | £1.03k | £1.73k | £1.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £173.48k | £180.14k | £378.78k | £529.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.