Hanes ariannol RUBERY COMMUNITY AND LEISURE CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 517257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.40k | £55.77k | £32.84k | £46.33k | £37.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.79k | £34.74k | £21.79k | £22.80k | £27.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.37k | £13.33k | £7.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.