Ymddiriedolwyr LEE HUB - INDEPENDENT COMMUNITY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1193198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Robert Whitehouse Cadeirydd 03 January 2025
Dim ar gofnod
Harriet Roser Ymddiriedolwr 22 January 2025
Dim ar gofnod
Murray Purves Ymddiriedolwr 17 January 2025
Dim ar gofnod
Wendy Davies Ymddiriedolwr 12 January 2025
Dim ar gofnod
Jean Bird Ymddiriedolwr 04 January 2025
Dim ar gofnod
Robert Carr Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Peter Cornish Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Gemma Broster Ymddiriedolwr 22 February 2024
Dim ar gofnod
Kathleen Susan Giles BA, MA Ymddiriedolwr 10 November 2021
Dim ar gofnod