EXPERIENCE GIVING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To offer training, education and up-skilling of refugees and internally displaced people and their dependents in need to help them become independent and self-dependent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Ethiopia
- Twrci
- Y Swdan
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Zuhaib Keekeebhai | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Dr Muhammad Akunjee | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Mahmoud Asgheddi | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Aminale Islam | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.88k | £46.17k | £40.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.87k | £18.35k | £1.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Mehefin 2023 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Mehefin 2023 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PERSONS IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER, TROUBLE, HARDSHIP OR CATASTROPHE BY: A) ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, HEALTHCARE PROJECTS, SERVICES AND FACILITIES BY PROVIDING GRANTS TO CHARITIES AND/OR ORGANISATIONS. B) WORKING TO IMPROVE THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PEOPLE AND THEIR DEPENDENTS; C) OFFERING TRAINING, EDUCATION AND UP-SKILLING OF REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PEOPLE AND THEIR DEPENDENTS IN NEED TO HELP THEM BECOME INDEPENDENT AND SELF-DEPENDENT’
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Experience Giving
Hornsey Park Surgery
114 Turnpike Lane
London
- Ffôn:
- 07885501244
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window