THORNTON HEATH ISLAMIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision or assistance in the provision of facilities of Islamic education and worship in accordance with the teachings of the Quraan and the Sunnah of the Prophet Muhammad (Peace be upon him). To relieve financial hardship, distress, and suffering among poor people and other people in need To advance education for the benefit of the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANIF ADAM SULEMAN | Cadeirydd | 09 February 2021 |
|
|
||||
YASIN HAROON | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
ASHRAF ADAM SULEMAN | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
SHAKIL KASSAM | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
ALTAF HAROON | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £114.83k | £156.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £49.61k | £174.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Medi 2022 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES OF ISLAMIC EDUCATION AND WORSHIP IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAAN AND THE SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM) AS INTERPRETED BY INTERPRETED BY THE SUNNI HANAFI SCHOOL OF THOUGHT; 2) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG POOR PEOPLE AND OTHER PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS OR LOANS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, CLEAN WATER AND OTHER ESSENTIALS FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS; 3) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES, SUCH AS A SUPPLEMENTARY SCHOOL FOR PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THORNTON HEATH ISLAMIC CENTRE
150 GILLETT ROAD
THORNTON HEATH
CR7 8SN
- Ffôn:
- 07768018964
- E-bost:
- purecap@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window