WAKEFIELD AND DISTRICT SPORTS ASSOCIATION FOR THE DISABLED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
,dry sports which include pool, board games , badminton, table tennis,boccia
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 17 Mawrth 1986: Cofrestrwyd
- WADSAD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Charlotte Rebecca Wendy Smart | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
Wendy Margaret Morgan Mrs | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
GILLIAN CHADWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY ROBERTSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD TEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £975 | £3.51k | £541 | £755 | £991 | |
|
Cyfanswm gwariant | £637 | £1.13k | £1.21k | £2.51k | £2.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 1983 AS AMENDED 23 MAY 2009.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION SHALL BE: (A) TO ENCOURAGE, PROMOTE AND DEVELOP SPORT AND RECREATION AMONGST THE DISABLED PEOPLE AND SO TO ENABLE THEM TO COMPETE AND PARTICIPATE WITH EACH OTHER AND WITH ABLE BODIED PEOPLE. (B) TO ENDEAVOUR TO SECURE THE PROVISION AND IMPROVEMENT FACILITIES FOR SPORT AND RECREATION FOR DISABLED PEOPLE BY LOCAL AUTHORITIES AND OTHER CONTROLLING BODIES. (C) TO MAKE KNOWN TO DISABLED PEOPLE THE BENEFITS OF RECREATION THROUGH SPORTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 ELMWOOD AVENUE
WALTON
WAKEFIELD
WF2 6LS
- Ffôn:
- 01924251591
- E-bost:
- wadsadwakefield@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window