SUPPORTING HUMANITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Humanity focuses on some of the most neglected issues in the community: Mental health and Bereavement
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Barking And Dagenham
- Essex
- Havering
- Newham
- Redbridge
- Tower Hamlets
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL SAVAGER | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Sumaiya Khoda | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Idris Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Saeed Musa | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Iqbal Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Yunus Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Zulfikar Ali | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.45k | £109.01k | £183.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.24k | £48.45k | £82.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP IN LONDON BY PROVIDING: GOODS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP. 2. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PERSONS RESIDENT IN LONDON, BY THE PROVISION OF COUNSELLING, SUPPORT, AND SERVICES FOR SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 New North Road
Ilford
IG6 2UE
- Ffôn:
- 07941874477
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window