Equal Arts Ltd.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Equal Arts is the Northern Region's arts & older people's agency. We aim to improve the quality of people's lives in the North East by enabling older people to have access to high quality arts projects. We work in res care homes, hospitals, arts venues & other comm venues & contract professional, experienced artists to facilitate each project.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,500 o 1 gontract(au) llywodraeth a £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
- EQUAL ARTS (Enw gwaith)
- NORTHERN SHAPE (Enw blaenorol)
- T A EQUAL ARTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Walton | Cadeirydd | 16 July 2019 |
|
|
||||
John Beeley | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
John Connelly | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Dr Karen Lisa Franks | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE MCDERMOTT-SHIELDS | Ymddiriedolwr | 18 April 1996 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £423.31k | £343.25k | £373.78k | £365.43k | £340.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.71k | £262.46k | £313.36k | £325.82k | £396.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.20k | £28.00k | N/A | £37.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.50k | N/A | £22.48k | £36.50k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 FEBRUARY 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 NOVEMBER 1989. as amended on 23 Apr 2019 as amended on 18 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS GENERALLY AND IN PARTICULAR BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING (BY WAY OF EXAMPLE ONLY AND NOT OF LIMITATION) THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC, POETRY, LITERATURE, THE GRAPHIC ARTS, SCULPTURE AND DESIGN. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION PARTICULARLY FACILITIES FOR THERAPEUTIC ENTERTAINMENT IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PUBLIC AT LARGE AND FOR PHYSICALLY DISABLED OR MENTALLY HANDICAPPED PERSONS OR THOSE SUFFERING FROM MENTAL ILLNESS OR WHO ARE SOCIALLY DISADVANTAGED WITHIN THE COUNTIES OF CUMBRIA, NORTHUMBERLAND, DURHAM, TYNE AND WEAR AND CLEVELAND.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Level 3
City Library
Charles Avison Building
33 New Bridge Street West
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 8AX
- Ffôn:
- 01912611619
- E-bost:
- information@equalarts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window