DWELL OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dwell Oxford purchases properties in Oxfordshire to provide accommodation for (a) vulnerable people at risk of homelessness, and (b) Christian workers involved in the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2021: Cofrestrwyd
- Homes With Purpose (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Martin Peake | Cadeirydd | 28 September 2020 |
|
|||||
Andrew Martin Vellacott Johnson | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Jonathan James Andrew Rowlands | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Colin Farley | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Iain Stuart Waddington | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.35k | £214.95k | £84.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.51k | £70.81k | £56.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 13 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 13 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 SEP 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 3.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN OXFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UK AND WORLD AS MAY BE DECIDED BY THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF ACCOMMODATION (EITHER DIRECTLY OR WORKING WITH OTHER ORGANISATIONS OR INDIVIDUALS) FOR THE FOLLOWING PERSONS IN HOUSING NEED 3.1.1 PERSONS ENGAGED IN CHRISTIAN MISSION OR MINISTRY OR OTHER CHRISTIAN WORK; AND 3.1.2 PERSONS IN TRAINING FOR SUCH MINISTRY, MISSION OR WORK; IN EACH CASE BEING PERSONS WHO ARE, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, UNABLE TO FUND SUITABLE HOUSING IN AN APPROPRIATE LOCATION OUT OF THEIR OWN RESOURCES; AND 3.2 THE RELIEF OF POVERTY IN OXFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UK AND WORLD AS MAY BE DECIDED BY THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF ACCOMMODATION TO PERSONS WHO ARE IN NEED BECAUSE OF AGE, ILL HEALTH, DISABILITY OR FINANCIAL HARDSHIP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63 OLIVER ROAD
OXFORD
OX4 2JH
- Ffôn:
- 00000000000
- E-bost:
- admin@homeswithpurpose.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window