ymddiriedolwyr THE BRIDGE PROJECT
Rhif yr elusen: 517356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Richard Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Gibbs | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|||||
Gordon Roscoe | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
David Memery | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
Marisa Lloyd | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
DR ANDREW CLAYTON-STEAD | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
PETER PHILIP-JOHN SLEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MOH MISTRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.