BATHURST FAMILY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Bathurst Family Foundation are to advance such charitable purposes (according to the law of England and Wales) as the trustees see fit from time to time, and in particular but not limited to, the provision of support to the local community of Cirencester and surrounding areas by making grants to support local charitable projects and causes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin George Henry Bathurst | Cadeirydd | 17 March 2021 |
|
|
||||
Rosie Meriel Lilias Bathurst | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Kushma | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
The Rt. Hon. Earl Bathurst Allen Christopher Bertram Bathurst | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Countess Bathurst Sara Lucille Bathurst | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 28 Mai 2024 | 113 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME, AND IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF SUPPORT TO THE LOCAL COMMUNITY OF CIRENCESTER AND SURROUNDING AREAS BY MAKING GRANTS TO SUPPORT LOCAL CHARITABLE PROJECTS AND CAUSES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BATHURST ESTATE OFFICE
CIRENCESTER PARK
CIRENCESTER
GL7 2BT
- Ffôn:
- 01285653135
- E-bost:
- enquiries@bathurstestate.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window