ymddiriedolwyr NORTH DORSET BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1193201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert James Baird | Cadeirydd | 18 November 2022 |
|
|
||||
Grant Ramsay Stenhouse | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Mark Colin Burnell | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Julian Spencer William Grazebrook | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Gordon Grant | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Terence William Payne | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Lesley Margaret Gasson | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.