Ymddiriedolwyr GURDWARA SAHIB LOUGHBOROUGH
Rhif yr elusen: 1193617

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harmohinder Singh Matharu | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Jasvinder Singh Basi | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Peter Singh Sihota | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Kulraj Bhangra | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Ramandeep Singh Bedi | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||
Karan Singh | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||
Manjit Kaur | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Daljit Singh | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Harbans Singh | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Bhagwan Singh | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
LAL SINGH ASSI | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.