ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF HARNHAM ST GEORGE AND ALL SAINTS
Rhif yr elusen: 1193766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rebecca Mary Roberts | Cadeirydd | 01 April 2013 |
|
|
||||
Jane Carr | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Ian Hugh Hobday | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Brown | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Dr Katherine Mary Mash | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Rev Michael Badger | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Robert Edward Salkeld | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Deborah Louise Mussellwhite | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Emma Elizabeth Joan Wilson | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Neil Dudley Turpin | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Kathleen Joan Carter | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
CHARLES BASIL WOODD | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
Rev Canon Julian George Poppleton | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|||||
Michael John Fisher | Ymddiriedolwr | 10 May 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.