Hackathons UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to further tech education through student focussed Hackathons. We are an organisation specialising in both running and supporting student focussed hackathons, which allow students to gain hands-on experience and develop a range of skills outside the classroom.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2021: Cofrestrwyd
- HACKATHONS UK (Enw gwaith)
- HACKATHONS UK LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eve Routledge | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Dr Karl James Southern | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Joshua Charles Sawyer | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Joe Nash | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Erin Jane Osher | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.54k | £13.55k | £7.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.13k | £11.42k | £9.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 OCT 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 JUL 2021 as amended on 02 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN TECHNOLOGY AND ENGINEERING, IN PARTICULAR IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SOFTWARE DEVELOPMENT, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY BY ORGANISING OR ASSISTING IN THE ORGANISATION OF EDUCATIONAL HACKATHONS (COLLABORATIVE COMPUTER PROGRAMMING AND HARDWARE ENGINEERING EVENTS AND COMPETITIONS DIRECTED TO DEVELOPING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF PARTICIPANTS) IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wraysbury Hall, Ferry Lane
STAINES-UPON-THAMES
Berkshire
TW19 6HG
- Ffôn:
- +44 300 131 3880
- E-bost:
- hello@hackathons.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window