RIPON CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the preservation, protection & development of Ripon. Make annual awards to encourage high standards in any developments/refurbishments during the preceeding year. Commenting on planning matters relevant to Ripon with a view to promoting high standards in any developments. Educating members & the general public in the geography, history, natural history & general environment of Ripon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frederick Wilson | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Richard Thomas Willis | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Felicity Alison Brayshaw | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Jane Greenwood | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Charles David Winpenny | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
David Fraser Hall | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Richard Ian Charlton Taylor | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
Rachel Mary Wigginton | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Andrew John Curtis | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Amanda Whitehead | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.53k | £2.71k | £1.37k | £1.91k | £1.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.19k | £3.82k | £3.26k | £4.79k | £4.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/01/1986 AS AMENDED ON 11/11/1993 AS AMENDED ON 03/11/1994 AS AMENDED ON 04/11/2004 AS AMENDED ON 06/11/2003 AS AMENDED ON 04/11/2004 AS AMENDED ON 02/12/2010 AS AMENDED ON 06/11/2014 as amended on 02 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. 2. TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. 3. TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT AND FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE CITY OF RIPON AND SURROUNDING VILLAGES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RCS
The Workhouse Museum
Allhallowgate
RIPON
North Yorkshire
HG4 1LE
- Ffôn:
- 01765608320
- E-bost:
- info@riponcivicsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window