AUDREY'S CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the relief of need by providing support and assistance to people living in Derby and the surrounding area who find themselves in a situation needing help with goods and services which they otherwise could not afford.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Derby
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Briscoe | Cadeirydd | 10 April 2021 |
|
|
||||
Jason Myree | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
||||
Michelle Smith | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
||||
Earl Richards Michelle Smith Wayne Briscoe Jason Richards | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.76k | £8.28k | £11.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.66k | £8.20k | £10.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2022 | 25 Mawrth 2024 | 176 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2022 | 25 Mawrth 2024 | 176 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
A. FOR THE PREVENTION AND OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING SUPPORT AND ASSISTANCE TO PEOPLE LIVING IN THE DERBY AREA WHO FIND THEMSELVES IN A SITUATION OF NEEDING HELP WITH GOODS/SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS. B. TO ACCESS LOCAL BUSINESS AND THE COMMUNITY FOR DONATIONS OF FOOD CLOTHS AND GOODS WHICH WILL THEN BE DELIVERED TO FAMILIES/INDIVIDUALS WHO NEED THEM THIS INCLUDES ALL PEOPLE WHO MAY FIND THEMSELVES EXCLUDED FROM SOCIETY FOR A VARIETY OF REASONS. C. RAISE AWARENESS OF OUR COMMON HUMANITY THROUGH SOCIAL, CULTURAL ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 MACAULAY STREET
SINFIN
DERBY
DE24 9HA
- Ffôn:
- 07583190008
- E-bost:
- Earlleonrichards@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window