ymddiriedolwyr 50:50
Rhif yr elusen: 1195583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Vivien Bright | Cadeirydd | 09 February 2022 |
|
|
||||
Frances Scott | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Caroline Frances Pridgeon | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Bushra Anoud Ahmed | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Carol Ann Whitehead | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Brian Spurling | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.