Hanes ariannol NORTHERN COUNTIES EVENTIDE HOME LIMITED

Rhif yr elusen: 517478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £757.76k £762.29k £762.88k £748.29k £884.03k
Cyfanswm gwariant £758.35k £729.66k £759.87k £812.11k £810.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £47.27k £16.70k £8.54k £19.60k £48.75k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £710.49k £724.16k £754.34k £728.69k £835.27k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £21.42k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £45.00k £0 £0 £0 £48.75k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £758.35k £729.66k £759.87k £812.11k £810.92k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £3.79k £5.41k £19.44k £21.59k £20.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0