GETTOUTUK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This charity supports those going through get Refusal which is a form of domestic abuse. The charity also provides education to the members of the community that need to be aware of abuse. We assist on the legislation passing Get Refusal as domestic abuse
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 23 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifka Meyer | Cadeirydd | 21 September 2021 |
|
|
||||
Linzi Pinto | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Ann Chanie Herskovic | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.71k | £16.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.98k | £16.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) OF THE JEWISH COMMUNITY WITHIN THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: • OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; • RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; • RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; • ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS. IN FURTHERANCE OF THESE PURPOSES BUT NOT OTHERWISE, THE CHARITY WILL PROVIDE ADVICE AND PRACTICAL SUPPORT TO THOSE PERSONS WHO ARE JEWISH WHO ARE CONFRONTED WITH DIFFICULTIES IN OBTAINING A “GETT” (ALSO GET) OR DECREE OF DIVORCE FROM THEIR SPOUSE IN ACCORDANCE WITH THEIR RELIGIOUS BELIEFS. TO RELIEVE THE NEEDS AND SUFFERING OF JEWISH WOMEN IN NEED OF SUCH RELIEF WHO HAVE EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE, HARDSHIP OR DISTRESS DUE TO THE REFUSAL OF A JEWISH RELIGIOUS DIVORCE (GETT) BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 DEANS WAY
EDGWARE
HA8 9NH
- Ffôn:
- 07794742646
- E-bost:
- gettoutuk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window