ymddiriedolwyr FRIENDS OF CEREDIGION YOUNG MUSICIANS
Rhif yr elusen: 517499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nia Perris | Cadeirydd | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Branwen Mair Rhys | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||||||
Rebecca Wood | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||||||
Helen Elizabeth Gethin | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|||||||||||
Rhian Dafydd | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Nicholas Shilton | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||||||||
Isobelle Lillian McGuinness | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Gwerful Angharad Fychan | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Owen Gruffudd Roberts | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||||||||
Hilary Louise McConnell | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||||||||
MR W GWYN JONES | Ymddiriedolwr | 14 May 1996 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.