INTERNATIONAL TAMIL EDUCATIONAL CULTURAL SCIENTIFIC DEVELOPMENT FEDERATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INTERNATIONAL TAMIL EDUCATIONAL CULTURAL SCIENTIFIC DEVELOPMENT FEDERATION (ITEC) is an institute that provides and co-ordinates guidance, resources, workshops, courses and events to support the establishment and operation of Tamil supplementary schools, which provides education in Tamil culture, language, arts and heritage, and to act as an accredited examination body for the Tamil language.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2021: CIO registration
- ITEC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivasothy Varatharajah | Cadeirydd | 05 June 2021 |
|
|
||||
Makanish Varatharajah | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Mathullan Devasundararajah | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £4.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UK AND SUCH OTHER PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, THROUGH: A) THE PROVISION AND CO-ORDINATION OF GUIDANCE, RESOURCES, WORKSHOPS, COURSES AND EVENTS TO SUPPORT THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF TAMIL SUPPLEMENTARY SCHOOLS, WHICH PROVIDE EDUCATION IN TAMIL CULTURE, LANGUAGE, ARTS AND HERITAGE, AND TO ACT AS AN ACCREDITED EXAMINATION BODY FOR TAMIL LANGUAGE TEACHING; B) THE PROVISION OF GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE ECONOMICALLY AND SOCIALLY DISADVANTAGED TAMIL ORPHANS IN SRI LANKA TO ACCESS EDUCATIONAL TUITION AND EDUCATIONAL RESOURCES; C) THE PROVISION OF GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE CHILDREN FROM ECONOMICALLY AND SOCIALLY DISADVANTAGED REFUGEE TAMIL COMMUNITIES, LIVING OUTSIDE OF SRI LANKA, WHO ARE DISADVANTAGED DUE TO LANGUAGE, CULTURAL AND FINANCIAL BARRIERS TO ACCESS ADDITIONAL EDUCATIONAL SUPPORT TO HELP IMPROVE THEIR EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND LIFE CHANCES; D) THE PROVISION OF GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE ECONOMICALLY DISADVANTAGED TAMIL REFUGEE CHILDREN LIVING IN THE UK TO ATTEND TAMIL SUPPLEMENTARY SCHOOLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12
Woodgate House
2 South Bank
SURBITON
Surrey
KT6 6DQ
- Ffôn:
- +447951992444
- E-bost:
- info@itectamil.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window