Hanes ariannol CRASWALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 517525
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/11/2017 | 05/11/2018 | 05/11/2019 | 17/11/2020 | 17/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56k | £15.15k | £15.13k | £13.34k | £18.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95k | £12.57k | £12.57k | £2.64k | £1.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.60k | £18.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.