THE LIMELIGHT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Charity aim is to raise money for conservation projects around the world.we auction football shirts on our website also hotel stays and all football items such as boots gloves tickets etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Cenia
- Costa Rica
- Laos
- Uganda
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew John Brady | Cadeirydd | 20 June 2022 |
|
|
||||
Aaron Whitnall | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Giles Clark | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|||||
Eric William Peacock | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £17.85k | £31.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £30.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ebrill 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Ebrill 2024 | 447 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND PRESERVATION OF WILDLIFE, PARTICULARLY IN RESPECT OF ENDANGERED SPECIES. IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, BY PROVIDING GRANTS TO CONSERVATION PROJECTS IN THE UK AND OVERSEAS DIRECTED TO ENSURING THE SURVIVAL OF ENDANGERED SPECIES, THEIR HABITATS AND ECOSYSTEMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 20 Siddel Court
37 Bishops Road
Highgate
London
N6 4DH
- Ffôn:
- +447980619018
- E-bost:
- mattbrady@limelightaccess.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window