DU ALUMNI ASSOCIATION UK

Rhif yr elusen: 1194560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes grants to individuals, organisations; Provides education, advocacy, advice & information; Bursaries, scholarships, grants and other resources for education; Advancement of education and research, talent sharing, etc.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 March 2024

Cyfanswm incwm: £14,290
Cyfanswm gwariant: £10,464

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Bangladesh

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mai 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Muhammad Enamul Huq Cadeirydd 09 February 2021
Dim ar gofnod
Shamima Begum Matin Ymddiriedolwr 11 March 2023
Dim ar gofnod
Minara Sultana Ymddiriedolwr 02 March 2023
Dim ar gofnod
Syed Fahim Ahmed Ymddiriedolwr 23 July 2021
Dim ar gofnod
Md Anwar Khan Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod
Md Abdul Bhuiyan Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod
Kachi Kabir Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod
Adhir Das Ymddiriedolwr 09 February 2021
HINDU AID UK
Derbyniwyd: Ar amser
Tapan Saha Ymddiriedolwr 09 February 2021
HINDU AID UK
Derbyniwyd: Ar amser
Ajit Saha Ymddiriedolwr 09 February 2021
HINDU AID UK
Derbyniwyd: Ar amser
SARBOJANIN BABA LOKENATH ASSOCIATION UK
Derbyniwyd: Ar amser
ASHRAF ZAMAN Ymddiriedolwr 09 February 2021
ENFIELD BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
SYEDA SAIMA AHMED Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod
Md Mosaddeque Biswash Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod
Mohammod Sirajul Chowdhury Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/03/2022 15/03/2023 15/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £43.49k £14.29k
Cyfanswm gwariant £0 £47.56k £10.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Mawrth 2022 06 Chwefror 2023 22 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Mawrth 2022 06 Chwefror 2023 22 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11-13 Upton Lane
Ground Floor Office
LONDON
E7 9PA
Ffôn:
07393202021
E-bost:
info@duaauk.com
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael