HINDU SAMAJ (SHEFFIELD AND DISTRICT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds from functions and religious activities to promote and advance Hindu arts and culture through educational classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 25 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SRINIVAS RAVULA | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
VIBHA SHANBHAG | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
HEMI ATHI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SHIV SHARMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.70k | £23.40k | £16.68k | £23.87k | £23.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.08k | £23.27k | £21.24k | £13.29k | £26.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.20k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Chwefror 2025 | 229 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Ionawr 2024 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Chwefror 2023 | 240 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Medi 2021 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/12/1982 AS AMENDED ON 16/09/1984 AS AMENDED ON 13/12/2000 AS AMENDED ON 30/10/2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE HINDU FAITH, CULTURE, ARTS AND LANGUAGES AMONG MEMBERS OF THE HINDU COMMUNITY AND OTHER INTERESTED PARTIES IN THE CITY OF SHEFFIELD AND NEIGHBOURING TOWNS (DISTRICTS) HERE AFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT. 2. PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS. 3. ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS. 4. TO MAINTAIN AND IMPROVE EXISTING HINDU TEMPLE, THE COMMUNITY AND CULTURAL CENTRE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY. (1) FOR ALL THE ACTIVITIES PROMOTED BY THE ORGANISATION AND;(2) FOR BRINGING TOGETHER THE STATUTORY, VOLUNTARY AND OTHER AGENCIES IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, PRESERVE AND PROTECT HEALTH AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE MEMBERS OF THE ASSOCIATION AND THE WIDER HINDU COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
CITY OF SHEFFIELD AND NEIGHBOURING TOWNS (DISTRICTS)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 BUCKENHAM STREET
SHEFFIELD
S4 7JQ
- Ffôn:
- 07710827299
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window