THE LIBERIAN MANDINGO ASSOCIATION IN THE UNITED KINGDOM (LIMAUK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide short-term financial support for individuals who are most in need in the deprived communities. We provide food for members of the disadvantaged communities. We provide scholarship grant for destitute children to help them go to school or advance their studies. We provide counselling & vocational training services for the socially excluded people to help them integrate into society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vafin Sanoh | Cadeirydd | 28 September 2024 |
|
|
||||
Mohamed Toure | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Samuka Ousumane Sheriff | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Fatu Bah King | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Osman Dukuly | Ymddiriedolwr | 26 July 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.95k | £10.99k | £6.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.72k | £12.22k | £6.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JUL 2020 AS AMENDED ON 20 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘THE OBJECTS’) ARE A) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED (IN PARTICULAR, MEMBERS OF THE REFUGEE COMMUNITY) TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY: 1. PROVIDING A LOCAL NETWORK GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES MEMBERS OF THE REFUGEE COMMUNITY AND OTHERS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; 2. INCREASING, OR CO-ORDINATING, OPPORTUNITIES FOR MEMBERS OF THE REFUGEE COMMUNITY AND OTHERS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS, TO ENABLE THOSE PROVIDERS TO ADAPT SERVICES TO BETTER MEET THE NEEDS OF THAT COMMUNITY. B) TO RELIEVE AND ASSIST PEOPLE MOST IN NEED AND WHO LIVE IN ECONOMICALLY DEPRIVED PARTS OF LIBERIA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. SUPPLYING THEM WITH FOOD ITEMS, CLOTHING, FOOTWEAR, MEDICAL AID AND OTHER NEEDED HUMANITARIAN AIDS 2. MAKING GRANTS IN THE FORMS OF SCHOLARSHIP TO THE DESTITUTE CHILDREN TO GO SCHOOL OR TO ADVANCE THEIR STUDIES AND EDUCATIONAL MATERIALS TO SCHOOLS IN DEPRIVED COMMUNITIES IN LIBERIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 SEAFORTH DRIVE
WALTHAM CROSS
EN8 8BU
- Ffôn:
- 07534027658
- E-bost:
- info@limauk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window