CHARITIES HR NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity aims to promote improved standards of HR management in national organisations in the not for profit sector. It forwards its aims by providing meetings, resources and networking that enables members to increase their knowledge and aid development whilst sharing information with other members to support good practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090867 CHARITIES HR NETWORK
- 15 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Dicker | Cadeirydd | 13 September 2023 |
|
|
||||
WOOJDAN RAZA | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|||||
SARAH LOMAX | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|||||
Gareth Elwin | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Gould | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Rhian Williams - Cooke | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £29.54k | £41.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £26.59k | £43.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Feb 2021 as amended on 06 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION IN AND TO PROMOTE IMPROVED STANDARDS OF HUMAN RESOURCES ("HR") MANAGEMENT IN CHARITIES AND NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS WITH THE AIM OF INCREASING EMPLOYEE ENGAGEMENT AND THEIR EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY, INLCUDING BUT NOT LIMITED TO: ACTING AS A REPRESENTATIVE OF CHARITIES AND NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS IN RELATION TO IMPROVING THE STANDARDS OF HR IN THE SECTOR, AND PROVIDING A NETWORK OF COMMUNICATION, TRAINING SERVICES AND SUPPORT TO FACILITATE THE IMPROVEMENT OF HR MANAGEMENT STANDARDS IN CHARITIES AND NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FIRST FLOOR
10 QUEEN STREET PLACE
LONDON
EC4R 1BE
- Ffôn:
- 07989848086
- E-bost:
- coordinator@chrn.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window