CELEBRATE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CELEBRATE is a Catholic ministry, open to all members of the body of Christ, that aims to inspire, equip and connect people of all ages to live an authentic Christian life in the power of the Holy Spirit, in support of the family, to form the next generation and encourage local community. We train leaders, run events, host activities and produce resources that provide faith support nationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Medi 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Vince | Cadeirydd | 12 January 2021 |
|
|||||
Ian Michael Leslie Yardley | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
Dr Sarita de Kretser | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Lucy Sayer | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Richard Andrew Kennedy | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.24k | £98.25k | £138.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.97k | £108.92k | £117.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 30 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 30 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 JAN 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN CONFORMITY WITH THE TEACHINGS OF THE CATHOLIC CHURCH, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: · ESTABLISHING MINISTRIES AND EVENTS; · PROVIDING EDUCATION IN THE AREA OF FORMATION OF THE CHRISTIAN FAITH; · PROMOTING UNITY WITHIN THE CHRISTIAN FAITH; AND · PROMOTING THE OUTREACH OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING THROUGH WORK FOR THE RELIEF OF HARDSHIP BY PROVIDING FUNDS, GOODS OR SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MARINE HOUSE
151 WESTERN ROAD
HAYWARDS HEATH
WEST SUSSEX
RH16 3LH
- Ffôn:
- 02392755547
- E-bost:
- info@celebratetrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window