LOUIS THOROLD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ISSUES OF ROAD SAFETY WITH THE OBJECT OF REDUCING AND COPING WITH PERSONAL INJURY AND DEATH, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY OF CHILDREN AND INFANTS IN THE UNITED KINGDOM.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher James Thorold | Cadeirydd | 22 June 2021 |
|
|
||||
Sioned Griffiths | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Gaynel Hamilton | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Darryl Matthews | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.90k | £23.58k | £3.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42k | £7.23k | £1.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ISSUES OF ROAD SAFETY WITH THE OBJECT OF REDUCING AND COPING WITH PERSONAL INJURY AND DEATH, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY OF CHILDREN AND INFANTS IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Portholme Place
HUNTINGDON
Cambridgeshire
PE29 3EQ
- Ffôn:
- 07888701964
- E-bost:
- trustees@louisthorold.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window