WOODWALTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Woodwalton Village Hall is a small hall located in the Cambridgeshire countryside with the nearest main town of Huntingdon located approx 8 miles away. The hall is operated by Trustees and is available for hire to everyone, subject to terms and conditions of a hire agreement. The Trustees aim is to bring a variety of interests into the village to enrich ours and the surrounding communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Anne Taylor | Cadeirydd | 07 May 2021 |
|
|
||||
Stuart Roberts | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Ellis | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Martyn West | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.45k | £939 | £2.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45k | £5.97k | £3.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 18 JUL 1948 AS AMENDED ON 24 MAR 2021 as amended on 01 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST PREMISES SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS LIBRARY LECTURES CLASSES RECREATIONS OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WOODWALTON IN THE COUNTY OF HUNTINGDON AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THESE PRESENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodwalton Village Hall
Raveley Road
Woodwalton
Huntingdon
Cambridgeshire
PE28 5YN
- Ffôn:
- 07795284948
- E-bost:
- woodwaltonvillagehall@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window