APPY’S AID EMPOWERING YOUNG WOMEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Appys aid is a small non-profit organisation, that aims to promote and advance the education (including social & physical training) of underprivileged females [under the age of 25 years] in Punjab, by: Awarding to such persons educational scholarships, allowances or grants Providing educational aids (e.g. books, computers, stationary) Promoting health and hygiene (clean water, sanitary pads)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- India
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2022: Cofrestrwyd
- APPY’S AID (Enw gwaith)
- APPY'S AID (Enw blaenorol)
- APPY'S AID, EMPOWERING AND EDUCATING YOUNG WOMEN (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Quick | Cadeirydd | 03 February 2021 |
|
|
||||
Peter Quick | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Kirandeep Brar-Sacha | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Anisha Quick | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Tejbir Sacha | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2023 | 01/01/2024 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 404 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF UNDERPRIVILEGED FEMALES UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN PUNJAB, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: 1. AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; 2. PROVIDING THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC OR OTHER ARTS), TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT; 3. PROVIDING AIDS TO ASSIST THEIR EDUCATION (INCLUDING BOOKS, COMPUTERS, STATIONERY AND SCHOOL UNIFORM ETC.); 4. PROMOTING HEALTH AND HYGIENE (ENSURING STUDENTS HAVE ACCESS TO A CLEAN WATER SUPPLY AND FOOD, ENCOURAGING SPORTING ACTIVITIES AND PROVIDING SANITARY NAPKINS TO HELP THE GIRLS ATTEND SCHOOL WITH DIGNITY.)
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLENDALE
11 HORNYOLD ROAD
MALVERN
WR14 1QQ
- Ffôn:
- 07810706479
- E-bost:
- appys.aid@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window