STOKE ST MICHAEL WOODLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is responsible for the direct management of the area known as the Millennium Wood in Stoke St Michael. It aims to manage the wood safely as a site that enables wide access for the community, enabling health and wellbeing and enhanced education opportunities for the local school and other community interest groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Paul Clarke | Cadeirydd | 17 March 2021 |
|
|
||||
John Johnston | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Anna Mearns | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Amanda Taylor | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
Keith Hambly | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
John McEntee | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.75k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2024 | 12 Mai 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2024 | 12 Mai 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2022 | 16 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2022 | 16 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE MILLENNIUM WOOD WITHIN THE PARISH OF STOKE ST. MICHAEL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Belmont Cottages
Stoke Hill
Stoke St. Michael
RADSTOCK
BA3 5JN
- Ffôn:
- 01749840251
- E-bost:
- sclarke197408@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window