BAY TRUST RADIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve sickness, infirmity and the disabilities attendant amongst persons living in South Cumbria and North Lancashire by providing a local broadcasting service for hospitals, hospices, old persons homes and similar institutions and, wherever possible, providing a similar service within the local community to assist patients receiving care in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
36 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 08 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 506296 BAY TRUST RADIO
- 30 Mawrth 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Lambert | Cadeirydd | 18 July 2022 |
|
|
||||
James Pardoe | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
JOHN WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Margaret Woodcock | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.15k | £9.33k | £9.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.06k | £6.54k | £6.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 07 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND THE DISABILITIES ATTENDANT AMONGST PERSONS LIVING IN SOUTH CUMBRIA AND NORTH LANCASHIRE BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, HOSPICES, OLD PERSONS HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS AND, WHEREVER POSSIBLE, PROVIDING A SIMILAR SERVICE WITHIN THE LOCAL COMMUNITY TO ASSIST PATIENTS RECEIVING CARE IN THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bay Trust Radio
WESTMORLAND GENERAL HOSPITAL
BURTON ROAD
KENDAL
LA9 7RG
- Ffôn:
- 03302230056
- E-bost:
- info@baytrustradio.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window