GOXHILL MEMORIAL HALL AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance and running of a village hall to provide recreational and leisure time activities for the residents of Goxhill. Oversight of the use of a recreation ground by Goxhill's lawn bowling club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £96 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 521928 GOXHILL MEMORIAL HALL AND RECREATION GROUND
- 24 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Carter | Cadeirydd | 17 February 2021 |
|
|
||||
Michael Jones | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
John Raby | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Mark Firth | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Theresa Simons | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Janet Shephardson | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Caroline Atkins | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Luke Dane | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Samuel England | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
John Hugh Noton | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.17k | £19.94k | £18.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.69k | £18.44k | £15.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.96k | £250 | £96 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 24 FEB 2021 AS AMENDED ON 26 OCT 2022 AMENDED ON 20 SEP 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF GOXHILL WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS THROUGH THE MAINTENANCE AND ADMINISTRATION OF A VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND IN, AND FOR THE USE AND BENEFIT OF THE INHABITANTS OF, THE PARISH OF GOXHILL (THE AREA OF BENEFIT).
Maes buddion
THE INHABITANTS OF THE PARISH OF GOXHILL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GOXHILL MEMORIAL HALL
Chapel Street
Goxhill
North Lincolnshire
DN19 7JJ
- Ffôn:
- 01469530635
- E-bost:
- goxhillmemorialhall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window