COPELAND OCCUPATIONAL AND SOCIAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing confidence building activities for people with physical disabilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £51,908 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1986: Cofrestrwyd
- C O S C (Enw gwaith)
- DISABLED WORK CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE GREARS | Cadeirydd |
|
|
|||||
susan baxter | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
George Trolley | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
TOM JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JIM PULLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.76k | £277.03k | £339.17k | £293.07k | £319.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.52k | £254.05k | £301.60k | £250.55k | £346.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £125.40k | £141.67k | £167.12k | £123.39k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | £49.50k | £132.10k | £51.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 69 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 69 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 434 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 434 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 APRIL 1986 AS AMENDED 12 DECEMBER 1989, 27 JUNE 1996 AND 26 JUNE 1997 AND 24 JUNE 1999 AND 14TH FEBRUARY 2002.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS UNDER THE AGE OF 65 INHABITANT IN THE AREA OF BENEFIT, BY THE PROVISION OF FACILITIES, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, FOR THE EDUCATION, RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
LOCAL GOVERNMENT AREA OF COPELAND AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BUNKER
CLEATOR MOOR SQUARE
CLEATOR MOOR
CUMBRIA
CA25 5AP
- Ffôn:
- 01946815283
- E-bost:
- cosccm@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window